关于【文化和旅游部几个部长】,今天乾乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
内容导航:1、文化和旅游部几个部长:文化和旅游部领导班子成员名单2、文化和旅游部几个部长,杜江任文化和旅游部副部长1、文化和旅游部几个部长:文化和旅游部领导班子成员名单
部党组书记、部长:雒树刚
部党组副书记、副部长:李金早
部党组成员、副部长:李群
部党组成员、国家文物局党组书记、局长:刘玉珠
驻文化和旅游部纪检监察组组长、文化和旅游部党组成员:迟耀云
部党组成员、副部长:张旭
部党组成员、故宫博物院院长(副部长级):王旭东
部党组成员:王晓峰
来源:人事调动
2、文化和旅游部几个部长,杜江任文化和旅游部副部长
来源:经济日报-中国经济网综合
经济日报-中国经济网北京12月24日综合报道 据文化和旅游部官方网站“部领导”栏目更新显示,杜江任文化和旅游部党组成员、副部长。
据中国经济网部委人物库资料显示,杜江,男,1964年11月生,曾任国家旅游局党组成员、副局长等职务,2018年机构改革后担任文化和旅游部党组成员,同年10月调任香港中旅(集团)有限公司董事、总经理。
杜江简历
杜江,男,汉族,1964年11月生,山东诸城人,1985年7月参加工作,1984年12月加入中国共产党,南开大学旅游学系旅游外语专业毕业,获文学学士学位,南开大学国际经济研究所世界经济专业在职研究生毕业,获经济学博士学位,教授。
历任南开大学旅游学系副主任、主任、国际商学院副院长;北京第二外国语学院副院长、院长;北京市旅游局局长、党组书记。
2007年7月任国家旅游局党组成员、副局长,2008年1月至2010年4月兼任中国旅游研究院院长,2009年2月至2016年8月兼任海峡两岸旅游交流协会执行会长。
2018年3月任文化和旅游部党组成员。
2018年10月任香港中旅(集团)有限公司董事、总经理。
2020年11月任文化和旅游部党组成员。
2020年12月任文化和旅游部党组成员、副部长。
本文关键词:文化和旅游部几个部长级别,文化和旅游部几个部长分别是谁,旅游文化部部长级别,文化旅游部部长排名,文化旅游部部长副部长排名。这就是关于《文化和旅游部几个部长,文化和旅游部领导班子成员名单》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《犇涌向乾》百科知识网站:!